Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Kierownicy jednostek:
- Wojciechowski Rafał - Kierownik SP ZOZ w kowali-Stępocinie
[2016] [2017] [2018] [2019] Wyjaśnienie [2020] [2021] Wyjaśnienie [2022] Wyjaśnienie [2023] - Anna Dobrzańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kowali-Stępocinie
[2024-04-02] - Stanik Jolanta - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kowali-Stępocinie
[2016] [2017] [2018] [2019] Wyjaśnienie [2020] [2021] [2022] [2023] [2024-04-02]
Dyrektorzy Szkół Podstawowych:
- Bazydło Arkadiusz - Dyrektor PSP Bardzice
[2016] [2017] [2018] Wyjaśnienie [2019] [2020] [2021] Wyjaśnienie [2022] Wyjaśnienie [2023]
- Małgorzata Trelka - Dyrektor PSP Mazowszany
[2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022-08-31] [2022-09-01] Wyjaśnienie [2022] [2023]
- Małgorzata Tomczyk - Dyrektor PSP Młodocin Mniejszy
[2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] Wyjaśnienie [2022] Wyjaśnienie [2023]
- Małgorzata Konieczna- Dyrektor PSP Kowala-Stępocina
[2016] wyjaśnienie [2017] [2018] wyjaśnienie [2019] [2020] [2021] Wyjaśnienie [2022] Wyjaśnienie [2023]
- Anna Lachowicz - Dyrektor PSP Kończyce Kolonia
[2016] wyjaśnienie [2017] [2018] [2019] Wyjaśnienie [2020] [2021] [2022-08-31] [2022-09-01] Wyjaśnienie [2022] Wyjaśnienie [2023]
- Jacek Jóźwiak - Dyrektor PSP Parznice
[2016] wyjaśnienie [2017] [2018] wyjaśnienie [2019] [2020] [2021] Wyjaśnienie [2022] [2023]
Dyrektor Przedszkola:
- Justyna Stępniewska
[2018] [2019] Wyjaśnienie [2020] [2021] Wyjaśnienie [2022] [2023]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie:
- Anna Zaleszczyk- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[2016] wyjaśnienie [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] Wyjaśnienie [2022] [2023]
- Ewelina Strycharska
[2016] wyjaśnienie 1 wyjaśnienie 2 [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023-05-31] Wyjaśnienie